SPD |
Rat der Stadt Leverkusen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 01.11.2020 | von 21.10.2009 bis 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Bürger- und Umweltausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Hauptausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 31.10.2020 | von 26.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Finanz- und Rechtsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 01.10.2018 | von 02.07.2014 bis 01.10.2018 | |